Hanes ariannol ST. EDWARD'S RC PRIMARY SCHOOL PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1060624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.87k £0 £1.79k £3.97k £2.58k
Cyfanswm gwariant £974 £111 £3.52k £1.39k £3.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A