Hanes ariannol NORTH WORCESTERSHIRE BEREAVEMENT SUPPORT

Rhif yr elusen: 1060677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.63k £5.03k £13.88k £2.34k £16.57k
Cyfanswm gwariant £8.82k £7.36k £7.28k £7.48k £7.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £737 N/A N/A