Ymddiriedolwyr N A A C E
Rhif yr elusen: 1060683

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Mark Hawkins | Cadeirydd | 22 January 2020 |
|
|||||
Joseph William Basketts | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Coy | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Nadya Heatherdawn Frence | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Morgan | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Andrew John Murden | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Davis | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Edmund James Fairfield | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Philip Highley Blackburn | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Dr Christina Preston | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.