AFGHAN ASSOCIATION OF LONDON (HARROW)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association was established in 1995 to assist refugees with their integration into UK society. As a centre point for the community, the Association provides a wide range of support and advice. The Association has assisted thousands of refugees to successfully integrate into the UK society. Key activities and services; Information and Advice, Women and elderly groups, youth and sport.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayed Abdul Hadi Sadat | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Dr Zarghoons Sultanpury | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Dr Abdul Sharifi | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Khadija Azada | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Abdul Wali Zalmai | Ymddiriedolwr | 02 January 2015 |
|
|
||||
NOOR MOHAMMAD SULTANI | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.92k | £73.66k | £118.99k | £121.48k | £129.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.27k | £47.96k | £83.29k | £120.88k | £127.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Mai 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD SEPTEMBER 1996, AND AMENDED 29TH OCTOBER 1996
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE POVERTY AMONGST THE AFGHAN COMMUNITY IN THE LONDON BOROUGHS OF HARROW, BRENT, AND EALING PARTICULARLY BY THE PROVISION OF AN ADVICE AND INTERPRETING SERVICE. 2. TO ADVANCE EDUCATION AMONGST THE AFGHAN COMMUNITY IN THE SAME AREAS, PARTICULARLY BY THE PROVISION OF LANGUAGE CLASSES AND A LIBRARY. 3. TO PROVIDE FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITES BY REASON OF THEIR POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES WITH A VIEW TO IMPROVING HTEIR CONDITIONS OF LIFE. 4. TO RELIEVE THE AGED, PARTICULARLY THOSE FROM THE AFGHAN COMMUNITY. 5. TO RELIEVE THE AGED, PARTICULARLY THOSE FROM THE AFGHAN COMMUNITY; AND 5. TO PROTECT AND PRESERVE PUBLIC HEALTH BY THE PROVISION OF ADVICE.
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF HARROW, BRENT, AND EALING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
345B Station Road
First floor
HARROW
Middlesex
HA1 2AA
- Ffôn:
- 02088616990
- E-bost:
- aalharrow@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window