Hanes ariannol THE LLANGASTY RETREAT HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1060743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.37k | £131.64k | £90.58k | £115.52k | £124.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.30k | £125.57k | £109.74k | £105.79k | £126.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £42.39k | £51.38k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.