ymddiriedolwyr THE LLANGASTY RETREAT HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1060743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Revd Mary Kathleen Rose Stallard | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|||||||||||
Very Reverend Ian Christopher Black | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||||||||
Rev Samuel Aldred | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||||||
The Venerable Michael Komor | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|||||||||||
Revd Edward Farrington Owen | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Cynthia Sheelagh Lewis | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||||||||
Rev Mark Forbes Moreton Clavier | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||||||||
MICHAEL LAWLEY | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|||||||||||
Rev A Robinson | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
|
||||||||||
Miss J Butler | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||||||||
THE VENERABLE MARTIN INFFELD WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
THE VENERABLE ALAN NEIL JEVONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.