THE TRIANGLE HEALING TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the charity are to relieve the sick, and in particular, cancer sufferers by the provision of holistic and natural therapies; to protect and preserve health by the provision of a counselling service to persons suffering from severe stress, shock or depression which threatens their mental and emotional stability or physical health; to advance public education in holistic therapies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1121915 CANCER JOURNEY
- 20 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
- 27 Tachwedd 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.14k | £40.30k | £31.47k | £43.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.57k | £37.52k | £30.32k | £32.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 27 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 27 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 03 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 05 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 05 Hydref 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ON INCORPORATED 28/1/97.
Gwrthrychau elusennol
[1] TO RELIEVE THE SICK, AND, IN PARTICULAR, CANCER SUFFERES, BY THE PROVISION OF HOLISTIC AND NATURAL THERAPIES; [2] TO PROTECT AND PRESERVE HEALTH BY THE PROVISION OF A COUNSELLING SERVICE TO PERSONS SUFFERING FROM SEVERE STRESS, SHOCK OR DEPRESSION, WHICH THREATENS THEIR MENTAL AND EMOTIONAL STABILITY OR PHYSICAL HEALTH; AND [3] TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN HOLISTIC THERAPIES THROUGH THE PROVISION OF TRAINING AND EDUCATIONAL FACILITIES INCLUDING A LIBRARY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window