Hanes ariannol TRAFFORD AND STOCKPORT CROSSROADS LIMITED

Rhif yr elusen: 1060810
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £310.82k £341.93k £424.52k £535.73k £598.12k
Cyfanswm gwariant £324.68k £313.31k £358.24k £534.40k £533.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £480.47k £11.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £18.25k £572.76k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £8.11k £12.71k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £28.90k £1.06k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £366.30k £525.93k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £3.20k £7.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £164.90k £0