Hanes ariannol 14TH SPEN VALLEY (WHITECHAPEL) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1060814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.46k £15.65k £11.98k £26.22k £21.15k
Cyfanswm gwariant £1.32k £2.25k £1.53k £5.07k £2.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £11.23k N/A N/A