LARKHILL GARRISON NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objective is enhancement, development and education of children aged 1- 5 yrs. using the EYFS for guidance, and to support parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Wiltshire
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1079392 TNB GARRISON EARLY YEARS AND PLAY
- 18 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
- 30 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- LARKHILL CAMP PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.26k | £125.17k | £189.66k | £171.80k | £206.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.08k | £117.65k | £158.61k | £173.20k | £190.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 06 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | 25 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 06 Awst 2013 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | 11 Gorffennaf 2013 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 25 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | 28 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 04 Ebrill 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | 05 Ebrill 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/09/1996 AS AMENDED ON 01/09/2008
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELPOMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window