Hanes ariannol SOUTHAMPTON COUNSELLING AND THERAPY CENTRE

Rhif yr elusen: 1060841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.07k £26.03k £18.62k £17.57k £15.83k
Cyfanswm gwariant £18.56k £18.48k £20.91k £17.91k £20.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A