Ymddiriedolwyr HIGH HALSTOW VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1060866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GARY STUART THOMAS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Hazel Sellwood Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
SUSAN MARGARET WHITEBREAD Ymddiriedolwr 01 May 2023
HIGH HALSTOW WOMENS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
MARGOT STURT Ymddiriedolwr 10 May 2016
Dim ar gofnod
Christine Janet Peek Ymddiriedolwr 10 June 2015
Dim ar gofnod
Wenda Cordel Taylor Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
Raymond Collins Ymddiriedolwr 10 May 2009
Dim ar gofnod
GEORGE JOSIAH THOMAS CROZER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod