BLAKENEY UNDER FIVES

Rhif yr elusen: 1060878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ofsted registered Pre-school, toddler, young people and parent group.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £77,126
Cyfanswm gwariant: £93,656

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachael Maher Ymddiriedolwr 22 May 2018
Dim ar gofnod
Laura Johns Ymddiriedolwr 22 May 2018
Dim ar gofnod
Joy Redknap Ymddiriedolwr 22 May 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £56.25k £56.10k £40.85k £87.31k £77.13k
Cyfanswm gwariant £55.64k £57.14k £49.38k £81.79k £93.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 10 Gorffennaf 2024 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

10 Gorffennaf 2024 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 24 Chwefror 2022 239 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 24 Chwefror 2022 239 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 07 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 07 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o Blakeney Cp School
High Street
BLAKENEY
GL15 4EB
Ffôn:
01594510270