Hanes ariannol FRIENDS OF MEYSEY HAMPTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 1060888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/09/2020 21/09/2021 21/09/2022 21/09/2023 21/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.56k £3.03k £10.64k £6.93k £9.69k
Cyfanswm gwariant £5.78k £6.03k £3.59k £5.57k £16.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A