Hanes ariannol FIRST MOVE FURNISHAID [LTD]

Rhif yr elusen: 1060902
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 28 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £96.63k £120.75k £146.27k £196.87k £144.48k
Cyfanswm gwariant £114.82k £115.02k £154.42k £199.22k £164.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £177.46k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.34k £29.00k £28.61k £16.63k N/A