Hanes ariannol DORSET COMMUNITY ACTION

Rhif yr elusen: 1060910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £639.02k £623.05k £719.21k £580.78k £561.17k
Cyfanswm gwariant £677.92k £598.88k £658.83k £606.86k £562.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £20.88k N/A N/A N/A £53.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £171.27k £263.66k £277.55k £97.91k £124.28k
Incwm o roddion a chymynroddion £49 £50 £1.48k £312 £901
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £27.85k £14.17k £28.69k £22.65k £18.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £610.03k £608.63k £688.95k £556.37k £535.92k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.09k £197 £92 £1.44k £5.80k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £676.98k £597.47k £657.42k £606.39k £561.68k
Gwariant - Ar godi arian £942 £1.41k £1.41k £470 £625
Gwariant - Llywodraethu £26.99k £28.70k £23.57k £23.34k £21.77k
Gwariant - Sefydliad grantiau £9.28k £2.00k £38.23k £18.23k £40.86k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0