Dogfen lywodraethu SHOPMOBILITY STOCKPORT
Rhif yr elusen: 1060927
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27/01/1997 AS AMENDED ON 09/11/2000 AS AMENDED ON 16/07/2004 AS AMENDED ON 13/07/2006 AS AMENDED ON 21/06/2007 AS AMENDED ON 19/10/2011 AS AMENDED ON 04/11/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PEOPLE WITH DISABILITIES LIVING IN OR VISITING THE BOROUGH OF STOCKPORT BY PROVIDING FACILITIES, IN PARTICULAR THE LOAN OF WHEELCHAIRS AND SIMILAR EQUIPMENT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR MOBILITY WITHIN THE METROPOLITAN BOROUGH OF STOCKPORT AND CONDITION OF LIFE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE BOROUGH OF STOCKPORT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.