PHOENIX SOCIAL ENTERPRISE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Phoenix Social Enterprise Ltd provides employment, education and training opportunities in the UK and Europe. We also conference facilities and rented offices, focus on building the capacity of individuals and organisations underpinned by a philosophy of equality and human rights. We cater for people aged 16-65, people from Black and Minority Ethnic (BME) communities, but not exclusively.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 26 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
- BDA (Enw gwaith)
- BLACK DEVELOPMENT AGENCY LIMITED (Enw blaenorol)
- BRISTOL BLACK VOLUNTARY SECTOR DEVELOPMENT UNIT LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Reynolds | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
Anndeloris Chacon | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
GUY REID-BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.44k | £468.99k | £448.59k | £799.23k | £415.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.28k | £483.84k | £510.38k | £779.05k | £382.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £225.34k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £573.89k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.83k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £1.08k | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £13.49k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £15.85k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £19.21k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £560.11k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £218.94k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
22 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/03/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF MEMBERS OF THE VOLUNTARY ORGANISATIONS MANAGED BY AFRICAN, AFRO-CARIBBEAN, ASIAN, CHINESE, AND OTHER ETHNIC MINORITY GROUPS, ESPECIALLY THOSE WHO ARE DISCRIMINATED AGAINST ON THE BASIS OF COLOUR, RACE, OR NATIONALITY. B) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE PURPOSES AND WORK OF VOLUNTARY ORGANISATIONS WITHIN BRISTOL AND THE SURROUNDING AREAS OF BATH, NORTH-EAST SOMERSET, NORTH SOMERSET AND GLOUCESTERSHIRE. C) TO PROMOTE EQUALITY OF OPPORTUNITY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL AND CULTURAL IDENTITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Russell Town Avenue
Redfield
Bristol
BS5 9LT
- Ffôn:
- 0117 939 6645
- E-bost:
- ops@psebristol.com.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window