Hanes ariannol NORTH WARWICKSHIRE PRIMARY CARE TRUST GENERAL CHARITY

Rhif yr elusen: 1060988
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £30.00k £30.00k £34.00k £33.00k £32.00k
Cyfanswm gwariant £66.00k £60.00k £26.00k £25.00k £30.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A