Hanes ariannol BIRMINGHAM ROYAL BALLET
Rhif yr elusen: 1061012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.39m | £15.49m | £14.42m | £13.39m | £16.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.36m | £15.56m | £10.80m | £15.22m | £16.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.24m | £154.00k | £8.70m | £8.57m | £8.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.37m | £9.47m | £13.75m | £9.91m | £10.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £702.69k | £791.39k | £103.52k | £163.78k | £485.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.25m | £5.16m | £508.41k | £3.24m | £5.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64.51k | £70.57k | £61.52k | £79.27k | £76.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £127.81k | £116.02k | £193.82k | £54.18k | £225.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.70m | £14.85m | £10.15m | £14.54m | £16.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £649.20k | £698.55k | £632.89k | £651.96k | £616.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £166.50k | £188.86k | £222.96k | £229.06k | £6.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £14.84k | £15.82k | £14.81k | £20.10k | £17.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.