Hanes ariannol GRACE CHARISMATIC CENTRE

Rhif yr elusen: 1061096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.56k £45.65k £73.83k £69.64k £47.83k
Cyfanswm gwariant £58.77k £38.38k £42.65k £64.61k £47.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.66k N/A N/A N/A