TRINITY ST STEPHEN SCHOOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Small events aimed at pupils & families eg. cake sales, easter raffle, mini Christmas fair, hog roast. Larger public events eg. summer fete, car boot sale, Ladies Pamper evening.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Robins | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Katy Gore | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Kim Le Rossignol | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Nina Daley | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.38k | £6.74k | £10.77k | £18.45k | £17.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.15k | £8.84k | £22.16k | £4.57k | £8.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 FEBRUARY 1997 AS AMENDED ON 4 NOVEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVE OF THE ASSOCIATION IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECTIVE THE ASSOCIATION MAY: A. DEVELOP MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL. B. ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT. C. PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF SUCH FACILITIES OR ITEMS FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT PROVIDED FROM STATUTORY FUNDS) AS THE COMMITTEE IN CONSULTATION WITH THE GOVERNING BODY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trinity St. Stephen First School
Vansittart Road
WINDSOR
Berkshire
SL4 5DF
- Ffôn:
- 07948612640
- E-bost:
- office@tssfirst.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window