Hanes ariannol ARUN ARTS COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1061163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (316 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.64k | £468.62k | £332.09k | £233.31k | £359.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.79k | £510.23k | £354.41k | £246.12k | £381.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £15.00k | £89.24k | £189.04k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.