THE ARTHUR KENNEDY BENEVOLENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2005
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
- 17 Mai 2006: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.15k | £3.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528 | £705 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 04 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 21 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 28TH FEBRUARY 1997 AND 26 MARCH 1997
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN CASES OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN EMPLOYED IN THE TEXTILE RENTAL LAUNDRY AND DRY CLEANING INDUSTRY AND SUPPLIERS ASSOCIATED HEREWITH (OTHER THAN THE FOUNDER AND HIS SPOUSE); TO FURTHER THE EDUCATION OF PERSONS UNDER 25 YEARS OF AGE WHOSE PARENTS OR GUARDIANS ARE OR HAVE BEEN EMPLOYE DIN THE INDUSTRY (OTHER THAN THE FOUNDER OR HIS SPOUSE) AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window