Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau JOHN GALE
Rhif yr elusen: 238310-9
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 4 JUNE 1886 AS AMENDED BY SCHEMES OF 11 MARCH 1904, 27 APRIL 1923, 20 SEPTEMBER 1946 AND 8 JUNE 1951
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR THE POOR
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF ODIHAM
Hanes cofrestru
- 25 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
- 04 Ebrill 1996: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.