RURAL MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support rural churches in their growth and development and assist in the planting of new rural churches.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£801,376
Roddion a chymynroddion | £726.21k | |
Weithgareddau elusennol | £2.29k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £71.99k | |
Arall | £880 |
Cyfanswm gwariant:
£339,882
Codi arian | £7.10k | |
Weithgareddau elusennol | £332.79k | |
Arall | £0 |
£126,617 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.10k | |
Gwariant elusennol | £332.79k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £461.49k |
Codi arian a Arall Gwariant | £7.10k | |
Gwariant elusennol | £332.79k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £588.11k |
Pobl

4 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Mai 1962: Cofrestrwyd
- RURAL MINISTRIES (Enw gwaith)
- DATCHET EVANGELICAL FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- DATCHET EVANGELICAL FELLOWSHIP LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN RALPH SPURGEON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kevin Karl Gladwell | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Rev Yann Dubreuil | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Timothy Lea | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Hilary Taylor | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
PAUL SUSANS | Ymddiriedolwr | 30 November 2011 |
|
|||||
ELAINE FISHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.85k | £93.07k | £104.41k | £235.58k | £801.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £302.46k | £264.02k | £249.23k | £239.96k | £339.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £726.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £71.99k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £880 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £708.58k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £332.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.10k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.08m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £772.41k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION, INCORPORATED 29TH MARCH 1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 23RD FEBRUARY 1962, 25TH JUNE 1971, 28TH OCTOBER 1975, 30TH JANUARY 1976 AND 31ST JANUARY 1977 AND 9TH DECEMBER 1998. as amended on 18 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1 The objects for which the Charity is established are to initiate, support, organise, maintain, equip, manage, promote or assist in any work in connection with the propagation of the Christian Gospel in accordance with the Basis of Faith, by itself or by or together with any other body or church or person or persons. 3.2 The Basis of Faith as at the date of these Articles is: BASIS OF FAITH We believe: 1. That Jesus is the Christ, real, fully human, and fully God. We believe that Jesus came to show us what God is like and what a God honouring life looks like. We accept many people use God-substitutes to give their lives meaning instead of God. We believe that the risen Christ is the only way to God, that people need to turn to God and have their lives restored, and that this is made possible through Jesus’ life, death, and resurrection. We believe God reconciles the whole of creation to himself through Jesus. 2. In the one God who communes in three persons – the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that all are jointly active in creation, salvation, and in empowering us today. 3. God created us to be His image bearers and have a relationship with Him. We believe that this relationship has been broken, and cannot be earned, nor is it our right, but rather the gift of God through all who place their hope and trust in Jesus. We believe this is good news, and we are called to help others love Jesus more. We believe that Jesus intercedes for all people today. 4. The Holy Spirit is at work in renewal, enabling us to encounter Jesus personally in each believer as they seek to worship and witness in their everyday lives. 5. The Bible is God’s inspired word, in which we find life, hope and wisdom. 6. That being a Christian isn’t a thing we do just on Sundays, that Church isn’t something that just happens in a building, and that God’s grace abounds everywhere – sometimes where we least expect it. We believe that Jesus Christ is coming again. We believe Christians need to join in with the mission that Jesus started and bring good news to all people and creation. We believe that Church is part of God’s design, and that discipleship best happens in community. 7. That resurrection is real, and part of the promise for those that trust Jesus. We believe that heaven and earth will be brought together one day, renewing all things. We believe if people don’t want God (choosing not to receive Jesus), they can choose eternity without Him.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 17 Mai 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rural Ministries
PO Box 293
ROYSTON
SG8 1FS
- Ffôn:
- 01763 878539
- E-bost:
- office@ruralministries.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window