Hanes ariannol HOUGHTON CONQUEST VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 200059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.19k | £30.44k | £40.36k | £33.77k | £35.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.60k | £30.09k | £34.13k | £25.60k | £35.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £36.16k | £14.23k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.