RAVENSDEN COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the relief of poor and necessitous persons in the parish of Ravensden,Bedfordshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bedford
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 307457 RAVENSDEN COMMUNITY TRUST EDUCATIONAL FOUNDATION
- 23 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- TOWN AND POOR ESTATE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Collins | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
DAVID JACOBS | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
DAVID BOTTOMLEY | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Alison Baggott | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
Liz Hine | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
BERNADETTE RUSSELL | Ymddiriedolwr | 11 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93k | £3.10k | £2.27k | £1.30k | £1.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11k | £2.60k | £4.26k | £193 | £3.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 03/12/1897 AS AMENDED BY SCHEME DATED 17/06/1963 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26/05/2015
Gwrthrychau elusennol
ONE OF SUCH PARTS SHALL BE APPLIED BY THE TRUSTEES FOR EDUCATION IN SUPPORT OF RAVENSDEN SCHOOL AND RESIDENTS OF THE PARISH OF RAVENSDEN (AS DEFINED BY RAVENSDEN PARISH COUNCIL JURISDICTION). SUCH SUPPORT TO BE REQUESTED IN WRITING TO THE TRUSTEES IDENTIFYING THE NEEDS AND REQUIREMENTS. ANY SURPLUS EACH YEAR MAY BE RETAINED BY THE TRUSTEES TO APPLY IN FUTURE YEARS. THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME RE-APPLY SUCH SURPLUSES OR PART THEREOF TO THE CAPITAL INVESTED. THE REMAINING TWO THIRDS OF THE NET INCOME SHALL BE APPLIED BY THE TRUSTEES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE COMMUNITY OF THE PARISH OF RAVENSDEN (AS DEFINED BY RAVENSDEN PARISH COUNCIL JURISDICTION) AND THOSE IN NEED WITHIN IT. SUCH BENEFITS SHOULD BE REQUESTED IN WRITING TO THE TRUSTEES IDENTIFYING THE NEEDS AND REQUIREMENTS. THE TRUSTEES MAY ALSO MAKE PAYMENTS FROM TIME TO TIME TO COMMUNITY PROJECT OR PERSONS IN NEED THAT HAVE BEEN IDENTIFIED BY OTHERS. ANY SURPLUS EACH YEAR MAY BE RETAINED BY THE TRUSTEES TO APPLY IN FUTURE YEARS. THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME RE-APPLY SUCH SURPLUSES OR PART THEREOF TO THE CAPITAL INVESTED.
Maes buddion
RAVENSDEN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTERLIES
CHURCH END
RAVENSDEN
BEDFORD
MK44 2RN
- Ffôn:
- 01234771919
- E-bost:
- alisonbaggott@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window