ymddiriedolwyr HENRY SMITH'S CHARITY
Rhif yr elusen: 200169
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK MURPHY | Cadeirydd | 25 September 2011 |
|
|
||||
Rev Hannah Moore | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Richard Rees | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Dr Shearn | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Valerie Elliott | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Roger Gardner | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
Joan Holroyd | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.