RAY'S CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Distributes income on investment between 6 persons over 50 living in Molesey
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Surrey
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
- 01 Mehefin 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 29 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 19 Medi 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 10 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 28 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL OF JAMES RAY PROVED IN THE PRINCIPAL REGISTRY ON THE 23RD SEPTEMBER 1921
Gwrthrychau elusennol
FUNDS FOR CERTAIN AGED IN THE AREA.
Maes buddion
EAST AND WEST MOLESEY AS CONSTITUTED PRIOR TO 1921
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window