ymddiriedolwyr ELIZA, COUNTESS OF DERBY
Rhif yr elusen: 200267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Hutchinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Molly Hawn | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||||
Alexander Serge Lourie | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|||||||||
Anna Mollett | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|||||||||
ROBIN ANTHONY JOWIT OBE | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||||||
MICHAEL FREDERICK BARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.