Hanes ariannol JOHNSON WAX LIMITED CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 200332
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/06/2012 16/06/2013 16/06/2014 16/06/2015 30/06/2016
Cyfanswm Incwm Gros £250.02k £153.89k £252.32k £325.15k £372.53k
Cyfanswm gwariant £350.10k £239.41k £127.23k £219.45k £358.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0