OPPENHEIMER CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To benefit such registered charities as the trustees think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Awst 1961: Cofrestrwyd
- 22 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.00k | £60.00k | £66.04k | £60.00k | £60.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.00k | £60.40k | £39.80k | £87.05k | £61.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2008 | 12 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2008 | 12 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2007 | 14 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2007 | 14 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2006 | 05 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2006 | 05 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2005 | 13 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2005 | 13 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2004 | 25 Mai 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2004 | 25 Mai 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 MAY 1961 AND DEED DATED 19 MAY 1961
Gwrthrychau elusennol
PAYMENTS TO AND FOR CHARITABLE INSTITUTIONS AND BODIES OF PERSONS AND CHARITABLE PURPOSES, WHETHER WITHIN OR WITHOUT THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window