Hanes ariannol CHALGRAVE MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 200444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.00k £20.99k £8.30k £7.89k £14.14k
Cyfanswm gwariant £11.82k £6.04k £10.33k £10.37k £24.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £550 £20.79k N/A N/A £1.56k