Hanes ariannol AGE CONCERN, LUTON
Rhif yr elusen: 200463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £942.81k | £1.19m | £875.39k | £986.17k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £914.66k | £910.23k | £881.02k | £787.42k | £936.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £125.00k | £125.00k | £125.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £140.82k | £230.86k | £485.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £186.84k | £187.19k | £89.72k | £20.21k | £38.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £191.03k | £178.78k | £68.69k | £120.85k | £143.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £532.70k | £808.91k | £704.78k | £836.34k | £840.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.15k | £4.04k | £919 | £49 | £402 | |
|
Incwm - Arall | £16.09k | £9.88k | £11.28k | £8.73k | £6.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.99k | £0 | £0 | £5.91k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £776.32k | £775.28k | £794.79k | £695.74k | £813.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.34k | £134.95k | £86.23k | £91.68k | £122.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.22k | £5.22k | £6.72k | £4.50k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.