Hanes ariannol YVONNE ARNAUD THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 200500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.50m | £4.26m | £1.41m | £4.14m | £4.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.40m | £4.28m | £1.33m | £3.51m | £4.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £310.22k | £310.22k | £947.66k | £1.12m | £275.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £306.08k | £449.41k | £253.48k | £330.65k | £253.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £832.77k | £698.72k | £78.69k | £361.77k | £551.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.35m | £3.09m | £1.07m | £3.43m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.10k | £24.64k | £16.01k | £17.96k | £50.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.37k | £204.00k | £105.30k | £3.00k | £4.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.73m | £1.24m | £3.24m | £4.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £721.50k | £550.91k | £93.38k | £267.19k | £394.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.18k | £24.60k | £15.10k | £18.50k | £23.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.