ymddiriedolwyr THE SMITH (HALTWHISTLE AND DISTRICT) CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 200520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR RICHARD ANNANDALE DOUGLAS PATTRICK | Cadeirydd | 15 July 1974 |
|
|
||||
Rev Stephen Mark Wright | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
JOHN MALCOLM CLARK JPMA FRICS | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|||||
MAJOR RIDLEY RICHARD ROBSON CLAYBURN | Ymddiriedolwr | 28 July 2006 |
|
|
||||
SALLY HOPE PATTRICK | Ymddiriedolwr | 20 November 2001 |
|
|
||||
NIGEL CLAUDE NEVIN CLAYBURN | Ymddiriedolwr | 08 August 1992 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.