Hanes ariannol ROTARY CLUB OF WOKING BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 200585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.71k £4.77k £24.16k £21.31k £25.28k
Cyfanswm gwariant £21.94k £3.37k £20.18k £20.45k £29.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A