Ymddiriedolwyr PIRRIE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 200645

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Sarah Bourne | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|
||||
Peter Guy Thompson | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
James Christopher Langan | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
PHILIP ALASTAIR COLVILE GREIG | Ymddiriedolwr | 01 December 2008 |
|
|
||||
STEPHANIE ISABELLE VAN BOOTE | Ymddiriedolwr | 10 December 2005 |
|
|
||||
RICHARD CHARLES EDWARD SOUTHWELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2003 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.