Hanes ariannol THE RIDDELL MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 200680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.97k £16.42k £14.65k £20.30k £144.24k
Cyfanswm gwariant £9.52k £8.92k £17.27k £21.37k £26.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.24k N/A N/A N/A