Hanes ariannol THE ABBEYFIELD SOCIETY
Rhif yr elusen: 200719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.99m | £53.89m | £53.56m | £47.09m | £50.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.91m | £64.60m | £52.58m | £63.88m | £58.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £341.69k | £925.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £12.00k | £2.06m | £1.40m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.12m | £1.07m | £2.04m | £1.92m | £3.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.21m | £0 | £0 | £0 | £690.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.39m | £49.88m | £46.06m | £45.10m | £46.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108.00k | £184.00k | £257.00k | £72.03k | £344.00k | |
|
Incwm - Arall | £158.00k | £2.76m | £5.20m | £0 | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.34m | £882.00k | £1.75m | £1.52m | £275.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.66m | £64.34m | £52.12m | £63.59m | £56.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £493.00k | £260.00k | £320.00k | £285.00k | £226.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £147.00k | £141.00k | £2.00m | £115.00k | £122.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £231.00k | £0 | £300.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.76m | £0 | £143.00k | £0 | £1.29m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.