Hanes ariannol HUGH SEXEY'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 200817
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.05k | £322.64k | £352.67k | £399.95k | £448.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £272.94k | £290.51k | £297.07k | £318.10k | £414.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.