CALVERTON ALMSHOUSES CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This Charity as 3 Almshouses properties and the area of benefit to be considered for one of these properties is the Parishes of Calverton, Stony Stratford and Beachampton
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 1961: Cofrestrwyd
- CALVERTON ALMSHOUSES CHARITY (Enw gwaith)
- CHARITY OF THE HONOURABLE AND REVEREND CHARLES GEORGE PERCEVAL (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Stafford | Cadeirydd | 28 November 2019 |
|
|||
Rev Jacqueline Dove | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|||
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|||
John Beatty | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|||
FRANCIS JAMES FRANKLIN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.99k | £29.13k | £20.62k | £20.88k | £9.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.02k | £20.40k | £11.43k | £15.71k | £10.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Awst 2024 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 13 JAN 1977 AS AMENDED BY SCHEME DATED 27 SEP 2000 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30 MAR 2020
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR THE RESIDENCE OF POOR AGED PERSONS WHO ARE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND RESIDENT IN THE THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, CALVERTON, PROVIDED THAT EVERY EIGHTH VACANCY IN THE ALMSHOUSES SHALL BE ALLOCATED TO AN APPLICANT OTHERWISE DULY QUALIFIED WHO IS RESIDENT IN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.MARY THE VIRGIN, BEACHAMPTON. IF AT ANY TIME THERE IS A VACANCY FOR AN ALMSPERSON AND THERE IS NO DULY QUALIFIED APPLICANT WHO IS RESIDENT IN EITHER OF THE SAID ECCLESIASTICAL PARISHES THE TRUSTEES MAY APPOINT A POOR PERSON OTHERWISE DULY QUALIFIED WHO IS RESIDENT IN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GILES WITH ST.MARY THE VIRGIN, STONY STRATFORD, IN THE COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE.THE INCOME OF THE CHARITY SHALL BE APPLIED FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CALVERTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 LONDON ROAD
STONY STRATFORD
MILTON KEYNES
MK11 1JH
- Ffôn:
- 01908563350
- E-bost:
- karen.phillips440@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window