THE NORTH STAFFORDSHIRE MEDICAL INSTITUTE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and advance the study and general knowledge of science & medicine and all matters relating to the progress and development of all branches of medicine and surgery and for that purpose to establish, facilities for medical and scientific reseach, and buildings for postgraduate medical and dental teaching.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 277099 THE WADE CHARITABLE TRUST
- 01 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
- NORTH STAFFS CONFERENCES (Enw gwaith)
- The Wade Charitable Foundation (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Poppleton | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Rachel Lucy Watkinson LlB | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Dr Andrew Finney | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Dr Abigail Victoria Roberts | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Dr Dominic Laszlo Paul DeTakats | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Dr Mary McCarthy | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Professor Nachiappan Chockalingam | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||
Ian Cotterill | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Professor Murray Brunt | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Dr Pensee Wu | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
MARK WILLIAM BARNISH FCA DChA | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
Dr Katie Maddock | Ymddiriedolwr | 07 November 1988 |
|
|
||||
BRYAN CHARLES CARNES MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CLARE BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.20k | £162.99k | £222.15k | £260.83k | £360.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £398.56k | £294.92k | £412.10k | £283.16k | £369.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/10/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/09/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/1993 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/10/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF SCIENCE AND MEDICINE AND ALL MATTERS RELATING TO THE PROGRESS AND DEVELOPMENT OF ALL BRANCHES OF MEDICINE AND SURGERY AND FOR THAT PURPOSE TO ESTABLISH FORM AND EQUIP AND MAINTAIN A MEDICAL LIBRARY AND LABORATORIES WITH FACILITIES FOR MEDICAL AND SCIENTIFIC RESEARCH, AND BUILDINGS FOR POST GRADUATE MEDICAL TEACHING.
Maes buddion
NORTH STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORTH STAFFORDSHIRE MEDICAL INSTITU
HARTSHILL ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST4 7NY
- Ffôn:
- 01782714888
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window