ADDERBURY FEOFFEE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Acts to distribute income from investment and land to three groups in the parishes of Adderbury and Milton viz: the Ecclesiastical Clause, the Educational clause and the Needy Clause.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 1961: Cofrestrwyd
- 30 Ionawr 2008: Tynnwyd (WEDI'I CHOFRESTRU AR GAM)
- ADDERBURY & MILTON FEOFFEES (Enw gwaith)
- ADDERBURY AND MILTON FEORFEES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Buchanan | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Lucy Katherine Anne Wells | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Ann Simpson | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||
Patricia Ann Leeman | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Graham Stephens | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Jelfs | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
EDWARD FROST | Ymddiriedolwr | 25 April 2012 |
|
|
||||
MARGARET CLINKARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEBASTIAN PEISSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT ERNEST COOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.04k | £29.38k | £35.75k | £119.71k | £111.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.39k | £20.73k | £49.87k | £94.76k | £85.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTIUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTIUENTS
Maes buddion
CIVIL PARISHES OF EAST ADDERBURY, WEST ADDERBURY AND MILTON
Elusennau cysylltiedig
- 22 Rhagfyr 1961 : Cofrestrwyd
- 30 Ionawr 2008 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Barn
Croft Lane
Adderbury
OX17 3NB
- Ffôn:
- 01295981930
- E-bost:
- adderburyfeoffee@gmail.com
- Gwefan:
-
n.a
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window