Hanes ariannol THE TORBAY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 200905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £586.32k | £801.41k | £784.57k | £459.49k | £332.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £133.63k | £117.22k | £78.05k | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £340.10k | £732.65k | £773.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £235.72k | £55.35k | £2.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.50k | £5.50k | £4.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.90k | £3.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £289.99k | £671.16k | £731.31k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £38.03k | £103.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.32k | £95.61k | £14.08k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.56k | £16.26k | £20.46k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.34m | £21.77k | £82.67k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.