ymddiriedolwyr WYATT ALMSHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 200923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen john hardy cocks | Cadeirydd | 25 October 2015 |
|
|
||||
martin Fiennes | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
Margaret Ruth Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|||||
Andrew Vivian Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
Jayne Heritage | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
Elaine Margaret Boswell | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Michael Paul Cherry | Ymddiriedolwr | 06 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.