ROBERT BAKER'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide assistance to residents of Exford and assistance for travelling costs for students
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 22 Hydref 1961: Cofrestrwyd
- ROBERT BAKERS CHARITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATHER JOAN ATKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
madeleine Jane Harrison-Hall | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Serena Colwill | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|||||
Oliver John Clayton Edwards | Ymddiriedolwr | 03 September 2017 |
|
|
||||
Rev DAVID WEIR | Ymddiriedolwr | 28 November 2009 |
|
|||||
CHRISTOPHER HUGH JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEANETTE BRANTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN WILLIAM WESTCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNA CONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16k | £2.17k | £2.22k | £2.24k | £2.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54k | £3.49k | £2.05k | £2.40k | £1.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Ionawr 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE WILL OF ROBERT BAKER DATED 7T JANUARY 1755. REP. VOL. 15. PP. 377/378. RESOLUTION MADE UNDER SECTION 43 OF THE CHARITIES ACT 1992.
Gwrthrychau elusennol
RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
PARISH OF HAWKRIDGE. PARISH OF EXFORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RISCOMBE HOUSE
EXFORD
MINEHEAD
TA24 7NN
- Ffôn:
- 01643831280
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window