CHARITY OF SUSAN BOURNE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 1961: Cofrestrwyd
- 16 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- 11 Tachwedd 2008: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinne Kennedy | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Gary Green | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £60 | £70 | £80 | £92 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 14 Tachwedd 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 379 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 14 Tachwedd 2024 | 744 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 14 Tachwedd 2024 | 1109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 14 Tachwedd 2024 | 1474 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT WORCESTER 22 JUNE 1864
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED ON THE 25 OCTOBER YEARLY FO EVER,IN CLOTHING, OR RELIEF IN MONEY, OR BOTH TO SUCH OF THE SICK AND AFFLICTED AND OTHER POOR PERSONS OF AND BELONGING TO THE PARISH OF GRIMLEY AS THE VICAR SHOULD IN HIS DISCRETION THINK PROPER OBJESTS AND IN NEED OF THE SAME.
Maes buddion
GRIMLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodcote
Monkwood Green
Hallow
WORCESTER
WR2 6NX
- Ffôn:
- 07785715310
- E-bost:
- gng2501@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window