BETCHWORTH VILLAGE WAR MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a village hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1961: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ROBERT ELLISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Caroline Gavigan | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Richard Cobbold | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
LINDA SLATER | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
RICHARD SAVILL | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
IAN WILSON | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
JEAN HURMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.52k | £5.42k | £16.22k | £21.29k | £23.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.83k | £22.78k | £17.81k | £16.86k | £18.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 5TH NOVEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BETCHWORTH AND THE NEIGHBOURHOOOD THEREOF WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FROMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABIATNTS
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF BETCHWORTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TARRANTS HILL
OLD ROAD
BUCKLAND
BETCHWORTH
RH3 7DS
- Ffôn:
- 01737843530
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window